MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL - EXTINGUIDA
Provincia Sevilla
Razón Social MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
CIF B91169870
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Muñoz Fernando
VINCULACIONES DE MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Muñoz Fernando | Socio Unico | 23/12/2008 | 13/07/2021 |
Martin Muñoz Fernando | Administrador Unico | 23/12/2008 | 13/07/2021 |
Martin Muñoz Barbara | Administrador Unico | 23/12/2008 |
ACTOS BORME DE MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Nif:B91169870
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Fecha de Resolución:11/03/2020
Número Procedimiento Concursal:24/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3397
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-46965
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Nif:B91169870
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Fecha de Resolución:11/03/2020
Número Procedimiento Concursal:24/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3397
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-46965
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Nif:B91169870
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:25/04/2011
Número Procedimiento Concursal:24/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3397
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-46965
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTIN MUÑOZ OBRAS CIVILES SL
Nif:B91169870
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:25/04/2011
Número Procedimiento Concursal:24/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3397
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-46965
Inscripción:
5
Fecha Inscripción13/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 4 a (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 14, S 8, H SE 46965, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-41