MARTIN COLOMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Tetuan, 30
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTIN COLOMER SL
CIF B08062713
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ESTYOFI SL
VINCULACIONES DE MARTIN COLOMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIN COLOMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTYOFI SL | Administrador Unico | 10/04/2019 | 16/12/2019 |
Sagales Orteu Anna | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2019 | 16/12/2019 |
Sagales Orteu Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2019 | 16/12/2019 |
Sagales Sala Francisco | REPR.143 RRM | 10/04/2019 | 16/12/2019 |
Colomer Carol Joan | Administrador | 10/04/2019 | |
Colomer Carol Marti | Administrador | 10/04/2019 |
ACTOS BORME DE MARTIN COLOMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 124, S 8, H B 72499, I/A 21 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 122, S 8, H B 72499, I/A 20 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
- PZ TETUAN Num.30 P.EN PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 19 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 19 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO:"BARCELONA BUS,SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 18 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 18 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 18 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8117 , F 139, S 8, H B 72499, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08