MARTILLANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA PRINCIPAL PANES SIN NUMERO - PANES
Municipio Peñamellera Baja
Provincia Asturias
Razón Social MARTILLANA SL
CIF B52533155
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Otras explotaciones de ganado
Fecha de Constitución 13/08/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTILLANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTILLANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corces Pando Valentin | Apoderado | 16/02/2016 | 29/07/2020 |
Corces Roig Adrian | Liquidador | 29/07/2020 | 29/07/2020 |
Corces Roig Adrian | Administrador Unico | 26/08/2015 | 29/07/2020 |
ACTOS BORME DE MARTILLANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 117, S 8, H AS 48564, I/A 3 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 117, S 8, H AS 48564, I/A 3 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 117, S 8, H AS 48564, I/A 3 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 117, S 8, H AS 48564, I/A 3 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 116, S 8, H AS 48564, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 114, S 8, H AS 48564, I/A 1 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-33
Dirección:CTRA PRINCIPAL PANES SIN NUMERO - PANES (PEÑAMELLERA BAJA)
Comienzo de operaciones:13/08/15
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 0149. Objeto: 1-Promoción y gestión de actividades, bienes y productos agropecuarios de medio ambiente, incluida la crianza de animales en el ámbito del Principado de Asturias u otras Comunidades. 2-Diseño y construcción de instalaciones agropecuarias, así como mejora de viviendas y hábitat en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 114, S 8, H AS 48564, I/A 1 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-33