MARTIGARATGE 3 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MARTIGARATGE 3 SL
CIF B62965298
Capital Social 130000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MARTIGARATGE 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIGARATGE 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adsara Dalmau Jordi | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 | 03/12/2018 |
Adsara Dalmau Jordi | Liquidador | 03/12/2018 | 03/12/2018 |
Maso Coll Maria Dolors | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 | 03/12/2018 |
Maso Coll Maria Dolors | Apoderado | 15/01/2009 | 03/12/2018 |
Vilas Blanch Josep | Administrador Mancomunado | 15/01/2009 |
ACTOS BORME DE MARTIGARATGE 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34917 , F 110, S 8, H B 254691, I/A 7 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34917 , F 110, S 8, H B 254691, I/A 7 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34917 , F 110, S 8, H B 254691, I/A 7 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Capital Anterior: | 630.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 79,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34917 , F 109, S 8, H B 254691, I/A 6 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2003
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34917 , F 108, S 8, H B 254691, I/A 5 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08