MARTI SERVICE RENT IBIZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Via Romana, S/N
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Razón Social MARTI SERVICE RENT IBIZA SL
CIF B57716714
Capital Social 432400.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTI SERVICE RENT IBIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTI SERVICE RENT IBIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Garcia David | Apoderado Solidario | 14/06/2012 | 02/06/2015 |
Vilas San Julian Francisco Javier | Apoderado | 26/02/2015 | 02/06/2015 |
Vilas San Julian Marta | Administrador Unico | 25/10/2011 | 02/06/2015 |
Luquin Chacel Javier | Apoderado Solidario | 14/06/2012 | 25/08/2014 |
ACTOS BORME DE MARTI SERVICE RENT IBIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 4 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 177, S 8, H IB 10513, I/A 3 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 176, S 8, H IB 10513, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 175, S 8, H IB 10513, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Dirección:VIA ROMANA S/N (EIVISSA)
Comienzo de operaciones:30/05/11
Capital:432.400,00 Euros
Objeto social:La adquisición, arrendamiento, cesión, enajenación y gestión de toda clasede bienes muebles, inmuebles e intangibles no sujetos a legislación especial. Actividades relacionadas con la comunicación, marketing y publicidad. El negocio inmobiliario en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 252, F 175, S 8, H IB 10513, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07