MARREBI SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MARREBI SA
CIF A79129524
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARREBI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARREBI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 04/03/2010 | 22/09/2010 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 22/09/2010 | 22/09/2010 |
INTERNATIONAL MEX BUSINESS SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | 22/09/2010 |
Puyol Pineda Alberto | Representante | 22/05/2009 | 04/03/2010 |
Vila Beltran Josep | Representante | 22/05/2009 | |
Cajal Udaeta Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2009 | |
Carbajo Olleros Felix Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2009 |
ACTOS BORME DE MARREBI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 27 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 27 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 27 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 27 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 26 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 26 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 25 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 24 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 118, S 8, H M 16787, I/A 24 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28