MARQUES ASESORES LEGALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 53
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MARQUES ASESORES LEGALES SL
CIF B20165999
Capital Social 18030.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Página Web www.marquesasesores.com
Nombres Anteriores
- MARQUES Y MUGICA SRC
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MARQUES ASESORES LEGALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARQUES ASESORES LEGALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEGI MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
Bailon Laorden Maria Concepcion | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 19/12/2023 |
Marques Marques Roberto Vicente | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 19/12/2023 |
Marques Marques Roberto Vicente | Apoderado | 03/02/2023 | 19/10/2023 |
Mugica Feito Isidro | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 24/06/2009 |
ACTOS BORME DE MARQUES ASESORES LEGALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 206, S 8, H SS 31202, I/A 12 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 206, S 8, H SS 31202, I/A 12 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 206, S 8, H SS 31202, I/A 12 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 206, S 8, H SS 31202, I/A 11 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
- SUBSANACION de la Inscripción 7ª de Escisión Parcial, en cuanto al NUMERO CORRECTO DE PROTOCOLO de la escritura que motiva la misma y que consta en la matriz , que es el siguiente: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES (2.293)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 206, S 8, H SS 31202, I/A 10 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 122, S 8, H SS 31202, I/A 9 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
- Sociedades beneficiarias de la escisión: ENEKINAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 118, S 8, H SS 31202, I/A 7 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
- La prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 118, S 8, H SS 31202, I/A 7 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-20