MARQUES TALLERS GRAFICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Pau Birol, 19
Código Postal 17005
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social MARQUES TALLERS GRAFICS SL
CIF B17245481
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Página Web www.marquestg.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Joan Nogues Galceran
Propietario COLOR BUSINESS SL
VINCULACIONES DE MARQUES TALLERS GRAFICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARQUES TALLERS GRAFICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLOR BUSINESS SL | Socio Unico | 22/10/2014 | 02/02/2015 |
Joan Nogues Galceran | Administrador Unico | 04/11/2009 | 02/02/2015 |
Josep Maria Marques Sureda | Administrador Unico | 04/11/2009 |
ACTOS BORME DE MARQUES TALLERS GRAFICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 105, S 8, H GI 106, I/A 26 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
- Efectividad de la disolución i extinción de la Sociedad MARQUES TALLERS GRAFICS SL, al haber sido absorbida por la sociedad COLOR BUSSINES SL, hoja L-1491, que ha causado la inscripción 12&, el 26 de enero de 2015, folio 231.Aal folkio 206,del tomo 231, L FOLIO 72, DEL TOMO 83, inscripción 1
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 105, S 8, H GI 106, I/A 26 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 105, S 8, H GI 106, I/A 24 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-155-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-1-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 105, S 8, H GI 106, I/A 23 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 972 , F 105, S 8, H GI 106, I/A 23 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-17