MAROCANARIAN SHIPPING SERVICES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sao Paulo, 17
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAROCANARIAN SHIPPING SERVICES AIE
CIF V95556643
Capital Social 166400.0 Euros
Fecha de Constitución 23/12/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAROCANARIAN SHIPPING SERVICES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAROCANARIAN SHIPPING SERVICES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azarloza Gonzalez Jon | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 30/11/2018 |
Azarloza Gonzalez Jon | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
BASQUE SHIPPING MAGHREB BIZKAIA SL | Socio | 16/01/2009 | 30/11/2018 |
Urrutia Libarona Mikel | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 30/11/2018 |
Urrutia Libarona Mikel | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
VASCO SHIPPING SERVICES SL | Socio | 16/01/2009 | 30/11/2018 |
ACTOS BORME DE MAROCANARIAN SHIPPING SERVICES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 103, S 8, H GC 41594, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 103, S 8, H GC 41594, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 103, S 8, H GC 41594, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 103, S 8, H GC 41594, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 103, S 8, H GC 41594, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 102, S 8, H GC 41594, I/A 1 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-35
Dirección:C/ SAO PAULO 17 2º - OFICINA 11 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:23/12/08
Capital:166.400,00 Euros
Objeto social:La gestión eficaz del transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como de las actividades relacionadas y auxiliares a los mismos; La gestión conjuntade aprovionamientos y servicios generales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 102, S 8, H GC 41594, I/A 1 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-35