MAROC TRANSIT PRODUCT SL - EXTINGUIDA
Municipio Algeciras
Provincia Cádiz
Razón Social MAROC TRANSIT PRODUCT SL
CIF B72009509
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 13/10/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lima Blanco Jorge Antonio
Propietario Lima Blanco Jorge Antonio
VINCULACIONES DE MAROC TRANSIT PRODUCT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAROC TRANSIT PRODUCT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrutia Soler Maria Africa | Apoderado | 20/10/2010 | 31/10/2011 |
Lima Blanco Jorge Antonio | Socio Unico | 31/08/2010 | 31/10/2011 |
Lima Blanco Jorge Antonio | Administrador Unico | 31/08/2010 | 31/10/2011 |
Lima Blanco Jorge Antonio | Administrador Solidario | 31/08/2010 | |
Tensa Jean Francois | Administrador Solidario | 31/08/2010 |
ACTOS BORME DE MAROC TRANSIT PRODUCT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 5, S 8, H CA 32263, I/A 6 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 5, S 8, H CA 32263, I/A 6 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 4, S 8, H CA 32263, I/A 5 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 4, S 8, H CA 32263, I/A 4 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 4, S 8, H CA 32263, I/A 4 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 4, S 8, H CA 32263, I/A 4 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 4, S 8, H CA 32263, I/A 4 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-11