MARNER TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Umbria (Urb Los Monteros), 10
Código Postal 29603
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARNER TRADING SL
CIF B29810546
Capital Social 180300.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARNER TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARNER TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Petrovska Anna | Liquidador | 28/10/2021 | 28/10/2021 |
Petrovska Anna | Administrador Unico | 11/12/2019 | 28/10/2021 |
Rueda Garcia Malaquias | Apoderado | 21/07/2017 | 28/10/2021 |
Mesa Rodriguez Angel Julio | Administrador Unico | 15/11/2018 | 11/12/2019 |
Zviagina Kristina | Administrador Unico | 19/12/2017 | 15/11/2018 |
Rueda Garcia Malaquias | Administrador Unico | 28/11/2017 | 19/12/2017 |
Nayman Vadim Borisovich | Administrador Unico | 21/06/2017 | 28/11/2017 |
Rueda Garcia Malaquias | Administrador Unico | 27/12/2016 | 21/06/2017 |
FIDESO SL | Administrador Unico | 27/12/2016 |
ACTOS BORME DE MARNER TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 14 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 13 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 13 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 12 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 53, S 8, H MA 26539, I/A 12 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911, L 824, F 52, S 8, H MA 26539, I/A 11 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-29