MARNAT MANIPULADOS Y PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Emporda, 33
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARNAT MANIPULADOS Y PUBLICIDAD SL
CIF B66059767
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios de preimpresión y preparación de soportes
Fecha de Constitución 06/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARNAT MANIPULADOS Y PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARNAT MANIPULADOS Y PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Corrons Pedro | Administrador Concursal | 12/07/2018 | 30/07/2020 |
Cantos Bechaux Manuel | Administrador Unico | 27/06/2013 | 03/10/2018 |
ACTOS BORME DE MARNAT MANIPULADOS Y PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 203, S 8, H B 439374, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 313/2018, AUTO FIRME DE FECHA 13/07/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 203, S 8, H B 439374, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 203, S 8, H B 439374, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 313/2018, AUTO FIRME DE FECHA 16/10/2018, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 202, S 8, H B 439374, I/A 4 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 202, S 8, H B 439374, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 313/2018, AUTO FIRME DE FECHA 03/07/2018, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 6 DE JULIO DE 2018, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 202, S 8, H B 439374, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 202, S 8, H B 439374, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 313/2018, AUTO FIRME DE FECHA 11/06/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 201, S 8, H B 439374, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 201, S 8, H B 439374, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:DON JOSE MARIA FORNT CUBEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 200, S 8, H B 439374, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08