MARMOLES LOS MOLARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Mairena, 10
Código Postal 41750
Municipio Los Molares
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARMOLES LOS MOLARES SL
CIF B91243311
Actividad Corte, tallado y acabado de la piedra
Fecha de Constitución 02/12/2002
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Maireles Juan Manuel
VINCULACIONES DE MARMOLES LOS MOLARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMOLES LOS MOLARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Maireles Juan Manuel | Administrador Unico | 16/04/2015 | 09/12/2022 |
Fernandez Maireles Juan Manuel | Socio Unico | 16/04/2015 | 09/12/2022 |
Fernandez Maireles Juan Manuel | Liquidador Unico | 09/12/2022 | 09/12/2022 |
Fernandez Maireles Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 16/04/2015 | |
Toro Gutierrez Jesus Manuel | Administrador Mancomunado | 16/04/2015 |
ACTOS BORME DE MARMOLES LOS MOLARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 6 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 6 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 6 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 6 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 6 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-41
- El alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 5 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.- Ampliación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 107, S 8, H SE 50729, I/A 5 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 106, S 8, H SE 50729, I/A 4 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
- C/ ANTONIO MAIRENA 10 Y 12 (MOLARES (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 106, S 8, H SE 50729, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Articulo 5º.- Domicilio Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3594 , F 106, S 8, H SE 50729, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41