MARMOLES GARCIA FERNANDEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Huertos, 23
Código Postal 04860
Municipio Olula del Río
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARMOLES GARCIA FERNANDEZ SL
CIF B04784575
Capital Social 78612.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MARMOLES LUIMASA SL
Propietario MARMOLES LUIMASA SL
VINCULACIONES DE MARMOLES GARCIA FERNANDEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMOLES GARCIA FERNANDEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES LUIMASA SL | Socio Unico | 22/03/2017 | 22/03/2017 |
MARMOLES LUIMASA SL | Administrador Unico | 21/04/2014 | 22/03/2017 |
Garcia Fernandez Domingo | Administrador Unico | 12/02/2014 | 21/04/2014 |
ACTOS BORME DE MARMOLES GARCIA FERNANDEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 169, S 8, H AL 42338, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 169, S 8, H AL 42338, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 169, S 8, H AL 42338, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: El capital social se fija en la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS, dividido en 78.612 participaciones sociales, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del UNO en adelante. Se
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 2 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-04
Capital Anterior: | 3.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.562,00 | Euros |
Capital Actual: | 78.612,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.477,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 2 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 2 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 2 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-04
Dirección:C/ LOS HUERTOS 23 (OLULA DEL RIO)
Comienzo de operaciones:30/01/14
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (CNAE 6820)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 167, S 8, H AL 42338, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-04