MARMOLES DEYMAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social MARMOLES DEYMAR SL
CIF B28391431
Actividad Corte, tallado y acabado de la piedra
VINCULACIONES DE MARMOLES DEYMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMOLES DEYMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dura Rovira Francisco Javier | Liquidador Solidario | 01/06/2011 | 12/01/2015 |
Dura Rovira Miguel Angel | Liquidador Solidario | 01/06/2011 | 12/01/2015 |
Verdu Melendez Alicia | Liquidador Solidario | 01/06/2011 | 12/01/2015 |
Dura Rovira Francisco Javier | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
Dura Rovira Miguel Angel | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
Verdu Melendez Alicia | Administrador Solidario | 01/06/2011 |
ACTOS BORME DE MARMOLES DEYMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13370 , F 144, S 8, H M 216723, I/A 9 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13370 , F 144, S 8, H M 216723, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13370 , F 144, S 8, H M 216723, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13370 , F 144, S 8, H M 216723, I/A 8 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28