MARMOLES DECORATIVOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Razón Social MARMOLES DECORATIVOS SL
CIF B43130913
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Nombres Anteriores
- MARMOLES DECORATIVOS SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MARMOLES DECORATIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMOLES DECORATIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paris Jimenez Hector | Liquidador | 03/10/2014 | 17/09/2015 |
Paris Jimenez Hector | Administrador Solidario | 13/02/2014 | 03/10/2014 |
Rullo Garcia Jose Jorge | Administrador Solidario | 13/02/2014 | 03/10/2014 |
Anto Gaya Cristina | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 13/02/2014 |
Paris Jimenez Hector | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 13/02/2014 |
Rullo Garcia Jose Jorge | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 13/02/2014 |
Muiño Carro Fernando | Administrador Unico | 26/01/2009 | 12/02/2009 |
REMSA MEMORIAL SA | Socio Unico | 26/01/2009 | 12/02/2009 |
ACTOS BORME DE MARMOLES DECORATIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 148, S 8, H T 3266, I/A 28 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 27 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 27 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 27 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 26 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 26 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 147, S 8, H T 3266, I/A 25 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 146, S 8, H T 3266, I/A 24 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-43