MARMECOMP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mauricio Moro Pareto, 7
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social MARMECOMP SL
CIF B29648425
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARMECOMP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMECOMP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Diaz Maria Mercedes | Liquidador | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
Gutierrez Diaz Maria Mercedes | Administrador Unico | 08/07/2021 | 25/07/2023 |
Pastor Gutierrez Monica | Apoderado | 21/03/2013 | 25/07/2023 |
Pastor Gutierrez Maria Mercedes | Administrador Unico | 01/03/2013 | 08/07/2021 |
Gutierrez Diaz Maria Mercedes | Administrador Unico | 01/03/2013 | |
Pastor Jimenez Jose | Apoderado | 02/12/2011 |
ACTOS BORME DE MARMECOMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 8 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 8 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 13, S 8, H MA 15898, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 12, S 8, H MA 15898, I/A 6 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499, L 1412, F 12, S 8, H MA 15898, I/A 6 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29