MARMARA REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Arago, 3
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARMARA REAL ESTATE SL
CIF B44527778
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARMARA REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARMARA REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olucha Marza Pedro Pablo | Administrador Unico | 24/03/2020 | 06/09/2021 |
Olucha Marza Pedro Pablo | Liquidador | 06/09/2021 | 06/09/2021 |
Olucha Marza Pedro Pablo | Apoderado | 07/02/2020 | 06/09/2021 |
Cifre Nebot Jose Rafael | Administrador Unico | 26/08/2019 | 24/03/2020 |
ACTOS BORME DE MARMARA REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-12
- C/ ARAGO 3 ENT (VILLARREAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS POR CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 72, S 8, H CS 42412, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 71, S 8, H CS 42412, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-12
- La actividad inmobiliaria en general y la compraventa de maquinaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795, L 1356, F 71, S 8, H CS 42412, I/A 2 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-12-12