MARLOGISTIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibañez de Bilbao, 3
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MARLOGISTIC SL
CIF B95618799
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 26/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Mielgo Ismael
VINCULACIONES DE MARLOGISTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARLOGISTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateo Hernandez Maria Carmen | Apoderado Mancomunado | 12/11/2010 | 22/02/2022 |
Perez Mielgo Ismael | Socio Unico | 17/09/2010 | 22/02/2022 |
Villasante Ortiz Jose Javier | Liquidador | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Villasante Ortiz Jose Javier | Administrador Unico | 17/01/2022 | 22/02/2022 |
Villasante Rico Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 12/11/2010 | 22/02/2022 |
Villasante Agustin Hector | Administrador Unico | 26/03/2012 | 17/01/2022 |
Perez Mielgo Ismael | Administrador Unico | 17/09/2010 | 26/03/2012 |
ACTOS BORME DE MARLOGISTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 4 m (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 4 H (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
- C/ IBAÑEZ DE BILBAO 3 2º - DPTO. 4 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 4 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 60, S 8, H BI 57199, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-48