MARLIN INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARLIN INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MARLIN INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARLIN INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 09/10/2009 | 12/05/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/08/2011 | 12/05/2023 |
Gil Sanz Raquel | Vicesecretario No Consejero | 29/08/2011 | 12/05/2023 |
Piera Salamero Diana | Consejero | 29/08/2011 | 12/05/2023 |
Piera Salamero Paula | Consejero | 29/08/2011 | 12/05/2023 |
Piera Salamero Paula | Secretario | 29/08/2011 | 12/05/2023 |
Salamero Prat Maria Josefa | Consejero | 09/10/2009 | 12/05/2023 |
Salamero Prat Maria Josefa | Presidente | 09/10/2009 | 12/05/2023 |
Salamero Prat Maria Josefa | Apoderado | 02/12/2009 | 12/05/2023 |
Salamero Prat Maria Josefa | Consejero Delegado | 29/10/2019 | 12/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARLIN INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 88, S 8, H M 224425, I/A 36 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 88, S 8, H M 224425, I/A 36 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 88, S 8, H M 224425, I/A 36 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 88, S 8, H M 224425, I/A 36 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 88, S 8, H M 224425, I/A 35 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 87, S 8, H M 224425, I/A 34 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 87, S 8, H M 224425, I/A 34 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 87, S 8, H M 224425, I/A 34 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 87, S 8, H M 224425, I/A 33 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24544 , F 87, S 8, H M 224425, I/A 32 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28