MARKTONER 813 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sahagun, 2
Código Postal 28925
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARKTONER 813 SL
CIF B86558467
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 02/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARKTONER 813 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKTONER 813 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Fuentes Pablo Mariano | Administrador Unico | 25/10/2022 | 14/02/2024 |
Gomez Fuentes Pablo Mariano | Liquidador Solidario | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
Rodriguez Garcia Maria Teresa | Liquidador Solidario | 14/02/2024 | 14/02/2024 |
Gomez Fuentes Pablo Mariano | Administrador Solidario | 09/10/2012 | 25/10/2022 |
Rodriguez Garcia Maria Teresa | Administrador Solidario | 21/06/2016 | 25/10/2022 |
Garrido Arevalo Alfredo | Administrador Solidario | 09/10/2012 | 21/06/2016 |
ACTOS BORME DE MARKTONER 813 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 151, S 8, H M 545626, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30311 , F 150, S 8, H M 545626, I/A 1 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28