MARKT STONE GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Francesc Macia, 8
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARKT STONE GLOBAL SL
CIF B87032520
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 06/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario FORUM FORBES SL
VINCULACIONES DE MARKT STONE GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKT STONE GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORUM FORBES SL | Socio Unico | 03/07/2017 | 28/10/2021 |
Jimenez Olmedo Alfonso | Administrador Unico | 03/07/2017 | 28/10/2021 |
Mañe Vidal Francisco | Liquidador | 28/10/2021 | 28/10/2021 |
Calvo Aller Sergio | Administrador Mancomunado | 30/06/2014 | 03/07/2017 |
Jimenez Olmedo Alfonso | Administrador Mancomunado | 30/06/2014 | 03/07/2017 |
ACTOS BORME DE MARKT STONE GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46150 , F 158, S 8, H B 511117, I/A 5 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46150 , F 158, S 8, H B 511117, I/A 5 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46150 , F 158, S 8, H B 511117, I/A 5 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
- PZ FRANCESC MACIA 8-9, PRINCIPAL D (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46150 , F 157, S 8, H B 511117, I/A 4 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 43, S 8, H M 584085, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 43, S 8, H M 584085, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 43, S 8, H M 584085, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 43, S 8, H M 584085, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 47.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 42, S 8, H M 584085, I/A 2 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32451 , F 41, S 8, H M 584085, I/A 1 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28