MARKT INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social MARKT INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Oriola Rey Salvador
VINCULACIONES DE MARKT INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKT INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balcells Raventos Maria Teresa | Secretario | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Balcells Raventos Maria Teresa | Consejero | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Canals Cerda Manuel | Consejero | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Farre Domingo Francisco Javier | Consejero | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Farre Domingo Presentacio | Consejero | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Oriola Rey Salvador | Presidente | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
Oriola Rey Salvador | Consejero | 29/11/2012 | 03/11/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 08/08/2011 | 03/11/2014 |
ACTOS BORME DE MARKT INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 37, S 8, H B 115917, I/A 32 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 37, S 8, H B 115917, I/A 31 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 36, S 8, H B 115917, I/A 30 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08