MARKLEEN TERRA SL - EXTINGUIDA
Municipio San Mateo de Gállego
Provincia Zaragoza
Razón Social MARKLEEN TERRA SL
CIF B50579101
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Página Web www.markleen.com
VINCULACIONES DE MARKLEEN TERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKLEEN TERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aisa Perez Laura | Apoderado Solidario | 10/05/2016 | 09/07/2018 |
Cabrejas Lopez Javier | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
MARKLEEN MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 09/07/2018 | |
Odena Romeo Alfonso | Apoderado Solidario | 10/05/2016 | 09/07/2018 |
Odena Romeo Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2018 | |
Odena Romeo Alfonso | Apoderado | 09/07/2018 | |
Peter Anders Oye | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2018 | |
Peter Anders Oye | Apoderado Mancomunado | 09/07/2018 | |
Saldaña Gracia Jorge Maria | Apoderado Solidario | 09/07/2018 | |
Alcaine Abad Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 10/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARKLEEN TERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 175, S 8, H Z 13870, I/A 22 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 175, S 8, H Z 13870, I/A 22 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 175, S 8, H Z 13870, I/A 22 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 175, S 8, H Z 13870, I/A 22 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 173, S 8, H Z 13870, I/A 21 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 173, S 8, H Z 13870, I/A 20 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-50