MARKHOUSE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Senador Castillo Olivares, 51
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARKHOUSE CANARIAS SL
CIF B76258888
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 07/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mena Santana Joaquin
VINCULACIONES DE MARKHOUSE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKHOUSE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mena Santana Joaquin | Administrador Unico | 27/10/2016 | 24/10/2017 |
Trujillo Calvo Rafael | Administrador Unico | 02/08/2016 | 27/10/2016 |
ACTOS BORME DE MARKHOUSE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-35
- C/ SENADOR CASTILLO OLIVARES 51 - BAJO (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 19, S 8, H GC 51501, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 16, S 8, H GC 51501, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-35
Dirección:C/ CANALEJAS 14 - PISO BAJO (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:07/06/16
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Intermediación del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Comercio minorista y mayorista objetos del hogar, alimentación y regalo. Compra, venta, reparación y alquiler de inmuebles. La industria de hostelería en todas sus manifestaciones, tales como Hoteles, Residencias, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 16, S 8, H GC 51501, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-35