MARKET ENERGY SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 25
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARKET ENERGY SOLUTIONS SL
CIF B87189098
Capital Social 23000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/01/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARKET ENERGY SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKET ENERGY SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Busquets Jaume | Apoderado Mancomunado | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Blasco Busquets Jaume | Consejero | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Blasi Borras Marc | Apoderado Mancomunado | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Blasi Borras Marc | Consejero | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Jaquotot Nuñez Jaime | Presidente | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Jaquotot Nuñez Jaime | Consejero Delegado | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Jaquotot Nuñez Jaime | Consejero | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Jimenez Aragones Josefa | Apoderado Mancomunado | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Jimenez Aragones Josefa | Consejero | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
Moreno Muñoz Jose Antonio | Secretario No Consejero | 27/02/2015 | 21/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARKET ENERGY SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 209, S 8, H M 596827, I/A 3 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 209, S 8, H M 596827, I/A 3 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 209, S 8, H M 596827, I/A 3 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 209, S 8, H M 596827, I/A 3 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 209, S 8, H M 596827, I/A 2 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 206, S 8, H M 596827, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Dirección:C/ ORENSE, 25, 4º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA O GESTION ADMINISTRATIVA, RELACIONADOS CON LA ENERGIA. COMERCIALIZACION, EXPLOTACION Y PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS, RELACIONADOS CON LA ENERGIA. PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENCIA PARA LA PROMOCIOIN O VENTA DE PRODUCTOS DE TERCEROS, RELACIONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33166 , F 206, S 8, H M 596827, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28