MARKEL MOTOR ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Iparralde, 29
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MARKEL MOTOR ESPAÑA SA
CIF A20662524
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Página Web www.markelmotor.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MARKEL MOTOR ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKEL MOTOR ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamon Arregui Miren Jasone | Administrador Solidario | 16/07/2009 | 12/01/2016 |
Gamon Polo Vicente Maria | Administrador Solidario | 16/07/2009 | 12/01/2016 |
Gamon Polo Vicente Maria | Liquidador | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
Eguizabal Gamon Jesus Maria | Administrador Solidario | 16/07/2009 |
ACTOS BORME DE MARKEL MOTOR ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 4 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 208, S 8, H SS 15674, I/A 3 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-20