TRANS IV PROPERTIES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 110
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANS IV PROPERTIES SPAIN SL
CIF B85899797
Capital Social 4003030.08 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2010
Nombres Anteriores
- MARKBURY INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Transeuropean Properties Iv Nl Holding Bv
VINCULACIONES DE TRANS IV PROPERTIES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS IV PROPERTIES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baker Ian Edward | Consejero | 06/07/2010 | 05/07/2017 |
Baker Ian Edward | Consejero Delegado | 06/07/2010 | 05/07/2017 |
Benavides Grases Alfonso | Secretario No Consejero | 23/08/2011 | 05/07/2017 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 05/03/2012 | 05/07/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Consejero | 06/07/2010 | 05/07/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Presidente | 06/07/2010 | 05/07/2017 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 06/07/2010 | 05/07/2017 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado | 05/03/2012 | 05/07/2017 |
Salamanca Cuevas Victor | Representante | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANS IV PROPERTIES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 16, S 8, H M 496586, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 16, S 8, H M 496586, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 16, S 8, H M 496586, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 16, S 8, H M 496586, I/A 9 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 16, S 8, H M 496586, I/A 8 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 110 12º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 15, S 8, H M 496586, I/A 7 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 15, S 8, H M 496586, I/A 6 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 15, S 8, H M 496586, I/A 6 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000.024,08 | Euros |
Capital Actual: | 4.003.030,08 | Euros |
Porcentaje: | 133.068,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 15, S 8, H M 496586, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 14, S 8, H M 496586, I/A 4 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28