MARK OUT SEASON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Lluis, 42
Código Postal 25600
Municipio Balaguer
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARK OUT SEASON SL
CIF B25770629
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 20/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARK OUT SEASON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARK OUT SEASON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ricart Real Guifre | Administrador Unico | 08/08/2017 | 13/02/2018 |
Ricart Real Guifre | Liquidador | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
Ricart Real Guifre | Administrador Solidario | 21/11/2013 | 08/08/2017 |
Tarres Sanchez Jordi | Administrador Solidario | 21/11/2013 | 08/08/2017 |
ACTOS BORME DE MARK OUT SEASON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 206, S 8, H L 27261, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 205, S 8, H L 27261, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-25
Dirección:C/ SANT LLUIS 42 (BALAGUER)
Comienzo de operaciones:20/11/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 205, S 8, H L 27261, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-25