MARJU 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Tomas y Valiente, 7
Código Postal 39011
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARJU 2006 SL
CIF B95401485
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 01/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARJU 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARJU 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Sierra Juan Bautista | Administrador Unico | 30/04/2018 | 29/11/2021 |
NORGESTION & AUDIGE ADMINISTRADORES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Molina Sancho Aida Maria | Apoderado | 08/03/2018 | 07/08/2018 |
Picabea Ugalde Pedro Jose | Administrador Unico | 16/02/2018 | 30/04/2018 |
Martin Francisco Marcelino | Administrador Unico | 16/02/2018 | |
NORGESTION & AUDIGE ADMINISTRADORES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 22/06/2017 | 18/01/2018 |
ACTOS BORME DE MARJU 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 6 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARJU 2006 SL
Nif:B95401485
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:12/12/2018
Número Procedimiento Concursal:440/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1178
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-32469
Inscripción:
6
Fecha Inscripción29/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 6 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARJU 2006 SL
Nif:B95401485
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:22/06/2021
Número Procedimiento Concursal:440/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1178
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-32469
Inscripción:
6
Fecha Inscripción29/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 6 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARJU 2006 SL
Nif:B95401485
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:22/06/2021
Número Procedimiento Concursal:440/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1178
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-32469
Inscripción:
6
Fecha Inscripción29/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 6 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A A (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARJU 2006 SL
Nif:B95401485
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:12/12/2018
Número Procedimiento Concursal:440/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1178
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-32469
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A A (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARJU 2006 SL
Nif:B95401485
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:12/12/2018
Número Procedimiento Concursal:440/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1178
Libro:
0
Folio:
25
Hoja:
8-32469
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A A (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A A (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 5 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 25, S 8, H S 32469, I/A 4 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-39