MARISCOS DE ESTERO SA
Razón Social MARISCOS DE ESTERO SA
CIF A21021845
Capital Social 480809.68 Euros
Actividad Acuicultura marina
Teléfono 95 950 20 75
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Concepcion Toscano Antonio
ORGANIGRAMA DE MARISCOS DE ESTERO SA
VINCULACIONES DE MARISCOS DE ESTERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARISCOS DE ESTERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Concepcion Toscano Antonio | Administrador Unico | 14/07/2023 |
ACTOS BORME DE MARISCOS DE ESTERO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARISCOS DE ESTERO SA
Nif:A21021845
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:21/12/2023
Número Procedimiento Concursal:585/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1105
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-11882
Inscripción:
27
Fecha Inscripción19/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 201, S 8, H H 11882, I/A 27 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARISCOS DE ESTERO SA
Nif:A21021845
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:21/12/2023
Número Procedimiento Concursal:585/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1105
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-11882
Inscripción:
27
Fecha Inscripción19/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 201, S 8, H H 11882, I/A 27 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARISCOS DE ESTERO SA
Nif:A21021845
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:18/10/2023
Número Procedimiento Concursal:585/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1105
Libro:
0
Folio:
200
Hoja:
8-11882
Inscripción:
26
Fecha Inscripción30/01/2024
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 26 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARISCOS DE ESTERO SA
Nif:A21021845
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE HUELVA
Juez / Ponente:JOSEFINA OÑA MARTIN
Fecha de Resolución:18/10/2023
Número Procedimiento Concursal:585/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1105
Libro:
0
Folio:
200
Hoja:
8-11882
Inscripción:
26
Fecha Inscripción30/01/2024
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 26 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-21
- Artículo de los estatutos: 25. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 25 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 25 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-21
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 25 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-21
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 200, S 8, H H 11882, I/A 24 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 83, S 8, H H 11882, I/A 23 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-21
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 134, F 83, S 8, H H 11882, I/A 23 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-21