MARINEO INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 330
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARINEO INVESTMENTS SL
CIF B87091393
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 05/09/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario LA FARGA LUXEMBOURG SAL
VINCULACIONES DE MARINEO INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARINEO INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FARGA LUXEMBOURG SAL | Socio Unico | 07/11/2014 | 24/03/2017 |
Preston James Alistair | Administrador Unico | 07/11/2014 | 24/03/2017 |
Preston James Alistair | Liquidador | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
AFIENS LEGAL SLP | Socio Unico | 11/09/2014 | 07/11/2014 |
Britto Leon Leonardo Jose | Administrador Solidario | 11/09/2014 | 07/11/2014 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Administrador Solidario | 11/09/2014 | 07/11/2014 |
ACTOS BORME DE MARINEO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 3 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
- AVDA DE ARAGON 330 - PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCED (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 44, S 8, H M 587536, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32640 , F 41, S 8, H M 587536, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28