MARINE QUALITY MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ NAVES TORRE - LOCAL 28. POLIGONO CAN VALERO.
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social MARINE QUALITY MEDITERRANEO SL
CIF B57595696
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 27/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zieten Bernd
VINCULACIONES DE MARINE QUALITY MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARINE QUALITY MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zieten Bernd | Administrador Unico | 16/09/2011 | 27/12/2012 |
Zieten Bernd | Socio Unico | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Zieten Bernd | Liquidador | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Zieten Bernd | Socio único | 27/12/2012 | |
Amann Carsten Gottfried | Administrador Solidario | 25/02/2009 | 16/09/2011 |
Zieten Bernd | Administrador Solidario | 25/02/2009 | 16/09/2011 |
Onnenberg Sebastian | Administrador Mancomunado | 18/12/2008 | 25/02/2009 |
Zieten Bernd | Administrador Mancomunado | 18/12/2008 | 25/02/2009 |
Zieten Bernd | Administrador Unico | 25/02/2009 | 25/02/2009 |
ACTOS BORME DE MARINE QUALITY MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-07
- C/ NAVES TORRE - LOCAL 28. POLIGONO CAN VALERO. (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 186, S 8, H PM 63180, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-07