MARINA LITORAL SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salamanca, 7
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MARINA LITORAL SRL
CIF B97485718
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MARINA LITORAL SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARINA LITORAL SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almenar Lafuente Ignacio | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | |
EL BALCON DE LAS CAÑAS SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | 27/12/2011 |
Pascual Camacho Dionisio | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | |
Pascual Camacho Dionisio | Liquidador Unico | 27/12/2011 | 27/12/2011 |
QUABIT INMOBILIARIA SA | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | 27/12/2011 |
Marti Calvo Arturo | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | |
Molina Lopez Felipe | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 |
ACTOS BORME DE MARINA LITORAL SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 8 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-64-46
- El representante persona fisica de Afirma Grupo Inmobiliario S.A. en Marina Litoral S.L. Don Arturo Marti Calvo queda sustituido por Don Felipe Molina Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922, L 5217, F 42, S 8, H V 99453, I/A 7 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46