MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MOSCATELAR 1 N
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES IBERIA SL
CIF B83793364
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Fecha de Constitución 22/10/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANSELL SPAIN SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSELL SPAIN SL | Socio Unico | 06/02/2014 | 13/03/2015 |
Arias Bernardo Maria | Apoderado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Bonhomme Johan Andre J | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Cartier Eddy | Apoderado | 13/03/2015 | |
Cartier Eddy Claude | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Casatorre Rueda Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Coclet Eric Gilbert F | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
De Schryver Hilde | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Dewitte Ann | Apoderado Mancomunado | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
Dobbelsteijn Petrus Johannes Maria Franciscus | Administrador Unico | 04/12/2012 | 13/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 39, S 8, H M 339527, I/A 12 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 39, S 8, H M 339527, I/A 12 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
- LA DISOLUCION Y EXTINCION DE LA COMPAÑIA SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE LA ABSORCION DE LA SOCIEDAD POR LA ENTIDAD " ANSELL SPAIN SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 39, S 8, H M 339527, I/A 12 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 39, S 8, H M 339527, I/A 12 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 39, S 8, H M 339527, I/A 12 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 38, S 8, H M 339527, I/A 11 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 38, S 8, H M 339527, I/A 10 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
- C/ MOSCATELAR 1 N (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 38, S 8, H M 339527, I/A 9 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 37, S 8, H M 339527, I/A 8 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 23. Cierre del Ejercicio.- Cambio fecha de cierre a 30 de junio.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19366 , F 37, S 8, H M 339527, I/A 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28