MARGARITA REÑE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miquel Reverter, 13
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARGARITA REÑE SL
CIF B62721451
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE MARGARITA REÑE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARGARITA REÑE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torrella Reñe Ana Maria | Liquidador | 18/01/2019 | 23/08/2019 |
Torrella Reñe Maria Eugenia | Liquidador | 18/01/2019 | 23/08/2019 |
Torrella Reñe Ana Maria | Administrador Solidario | 18/01/2019 | |
Torrella Reñe Maria Eugenia | Administrador Solidario | 18/01/2019 |
ACTOS BORME DE MARGARITA REÑE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 177, S 8, H B 240889, I/A 7 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 177, S 8, H B 240889, I/A 7 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 176, S 8, H B 240889, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 176, S 8, H B 240889, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 176, S 8, H B 240889, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
- CL MIQUEL REVERTER Num.13 PTA.6 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34080 , F 176, S 8, H B 240889, I/A 5 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08