MARFISA FORMENTERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Joan Castelló Guasch,, 47
Código Postal 07871
Municipio Formentera
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARFISA FORMENTERA SL
CIF B16629214
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 08/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARFISA FORMENTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARFISA FORMENTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marini Sabrina | Socio Unico | 16/11/2020 | 14/11/2022 |
Marini Sabrina | Administrador Unico | 25/09/2020 | 14/11/2022 |
Marini Sabrina | Liquidador | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
Favaron Stefania | Administrador Solidario | 23/05/2019 | 25/09/2020 |
Marini Sabrina | Administrador Solidario | 23/05/2019 | 25/09/2020 |
ACTOS BORME DE MARFISA FORMENTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 218, S 8, H IB 16207, I/A 2 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 216, S 8, H IB 16207, I/A 1 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-07