MARFIL2008 ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Ricardos, 153
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MARFIL2008 ASESORES SL
CIF B85492296
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 08/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Marfil Andres
VINCULACIONES DE MARFIL2008 ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARFIL2008 ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Marfil Andres | Liquidador | 12/02/2015 | 06/10/2016 |
Gonzalez Marfil Andres | Socio Unico | 28/09/2016 | 06/10/2016 |
Gonzalez Marfil Andres | Administrador Unico | 16/05/2012 | 12/02/2015 |
Blanco Hernandez Alejandro | Administrador Unico | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE MARFIL2008 ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 113, S 8, H M 465752, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 113, S 8, H M 465752, I/A 5 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 113, S 8, H M 465752, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 113, S 8, H M 465752, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 113, S 8, H M 465752, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 112, S 8, H M 465752, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 112, S 8, H M 465752, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28