MARFA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social MARFA SL
CIF B11017290
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ben Fernandez Antonio | Liquidador Solidario | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Ben Fernandez Antonio | Secretario | 10/01/2011 | 29/05/2020 |
Ben Fernandez Antonio | Consejero | 10/01/2011 | 29/05/2020 |
Manchon Hurtado Alberto | Liquidador Solidario | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Manchon Hurtado Alberto | Presidente | 10/01/2011 | 29/05/2020 |
Manchon Hurtado Alberto | Consejero | 10/01/2011 | 29/05/2020 |
Pino Lopez Jose Ramon | Liquidador Solidario | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
Pino Lopez Jose Ramon | Consejero | 10/01/2011 | 29/05/2020 |
Fernandez Pino Concepcion | Consejero | 10/01/2011 | |
Landin Diaz Pilar | Consejero | 10/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 21 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 20 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-11
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 111, S 8, H CA 3428, I/A 20 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11