MAREYBA MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cipriano Gutierrez Oramas, 3
Código Postal 35600
Municipio Puerto del Rosario
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAREYBA MADRID SL
CIF B87464509
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 13/01/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAREYBA MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAREYBA MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Gonzalo | Apoderado | 12/07/2016 | 26/11/2021 |
Fernandez Gonzalez Gonzalo | Administrador Solidario | 17/07/2018 | 26/11/2021 |
Gonzalo Fernandez Gonzalez | Liquidador Solidario | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Rey Baamonde Manuel | Administrador Solidario | 17/07/2018 | 26/11/2021 |
Rey Baamonde Manuel | Liquidador Solidario | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Fernandez Gonzalez Gonzalo | Administrador Mancomunado | 04/03/2016 | 17/07/2018 |
Quintas Saavedra Jose | Administrador Mancomunado | 04/03/2016 | 17/07/2018 |
ACTOS BORME DE MAREYBA MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 224, S 8, H IF 8317, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 224, S 8, H IF 8317, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 224, S 8, H IF 8317, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 224, S 8, H IF 8317, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-35
- C/ CIPRIANO GUTIERREZ ORAMAS, 3-BAJO 35600 (PUERTO DEL ROSARIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 221, S 8, H IF 8317, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 221, S 8, H IF 8317, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 221, S 8, H IF 8317, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 221, S 8, H IF 8317, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34490 , F 46, S 8, H M 620289, I/A 2 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34490 , F 44, S 8, H M 620289, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28