MARESME SOCIETY INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Puig I Cadafalch, 146
Código Postal 08303
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARESME SOCIETY INVESTMENTS SL
CIF B67533224
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/11/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MARESME SOCIETY INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARESME SOCIETY INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romanos Escudero Andres | Administrador Solidario | 23/12/2019 | 15/07/2024 |
Romanos Escudero Andreu | Liquidador | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
Salazar Peramos Juan Ramon | Liquidador | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
Salazar Peramos Juan Ramon | Administrador Solidario | 23/12/2019 | 15/07/2024 |
ACTOS BORME DE MARESME SOCIETY INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 543315, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 543315, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 543315, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47166 , F 99, S 8, H B 543315, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Dirección:AV PUIG I CADAFALCH NUM.146 (MATARO)
Comienzo de operaciones:06/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PROMOCION Y CONSTRUCCION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES, Y SU EXPLOTACION EN VENTA O ALQUILER Y LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS QUE PUEDAN ENTENDERSE COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETO. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47166 , F 99, S 8, H B 543315, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08