MARESME SERTEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Ral, 572
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social MARESME SERTEC SL
CIF B59665992
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Página Web www.maresmesertec.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARESME SERTEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARESME SERTEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chao Sampietro Jose Luis | Apoderado | 07/08/2023 | |
Codina Barberan Sergi | Administrador Unico | 02/07/2019 | 07/08/2023 |
Codina Sabate Jose | Apoderado | 07/08/2023 | |
Codina Barberan Alexis | Administrador Unico | 02/05/2016 | 02/07/2019 |
Codina Barberan Sergi | Administrador Unico | 30/12/2014 | 02/05/2016 |
Barberan Barrios Francisca | Administrador | 30/12/2014 |
ACTOS BORME DE MARESME SERTEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 72, S 8, H B 12985, I/A 12 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 504/2021, AUTO FIRME DE FECHA 01/07/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 72, S 8, H B 12985, I/A 12 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 72, S 8, H B 12985, I/A 12 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 72, S 8, H B 12985, I/A 11 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 72, S 8, H B 12985, I/A 11 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 71, S 8, H B 12985, I/A 10 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 71, S 8, H B 12985, I/A 10 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 71, S 8, H B 12985, I/A 9 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 71, S 8, H B 12985, I/A 9 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32878 , F 71, S 8, H B 12985, I/A 9 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-08