MARE-IRUN SL
Dirección social Avda Letxumborro, 92
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MARE-IRUN SL
CIF B20520797
Capital Social 350846.76 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Teléfono 94 363 81 81
VINCULACIONES DE MARE-IRUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARE-IRUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
V. GALLEGO CASTAÑERA Y ASOCIADOS SL | Auditor | 03/03/2016 | |
Ballester Salinas Jose Ramon | Apoderado | 21/01/2015 |
ACTOS BORME DE MARE-IRUN SL
Capital Anterior: | 353.749,65 | Euros |
Disminución de capital | 2.902,89 | Euros |
Capital Actual: | 350.846,76 | Euros |
Porcentaje: | 0,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 222, S 8, H SS 9883, I/A 22 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
- En el Boletín nº 17 del 27- 01-2020 (Ref.00347852020) se publicó erróneamente la cifra en que se aumentaba el capital social, siendo la correcta 129.301,72 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 218, S 8, H SS 9883, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Capital Anterior: | 224.447,93 | Euros |
Aumento de capital: | 129.301,72 | Euros |
Capital Actual: | 353.749,65 | Euros |
Porcentaje: | 57,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 218, S 8, H SS 9883, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Capital Anterior: | 209.428,64 | Euros |
Aumento de capital: | 15.019,29 | Euros |
Capital Actual: | 224.447,93 | Euros |
Porcentaje: | 7,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 217, S 8, H SS 9883, I/A 19 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
- Actividades de Sociedad Holding
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 219, S 8, H SS 9883, I/A 21 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RECOGIENDO EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL efectuado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 219, S 8, H SS 9883, I/A 21 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Capital Anterior: | 224.447,93 | Euros |
Aumento de capital: | 129.301,72 | Euros |
Capital Actual: | 353.749,65 | Euros |
Porcentaje: | 57,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 218, S 8, H SS 9883, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
- Cese como Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016 de la firma "VALENTIN GALLEGO CASTAÑEDA Y ASOCIADOS, S.L.", nombrada de forma voluntaria para los ejercicios 2015 y 2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 217, S 8, H SS 9883, I/A 18 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
- Artículo 2º.- La Sociedad tendrá por objeto social el integrado por las siguientes actividades: La explotación de salones de juego, máquinas de juego, salones recreativos, máquinas recreativas, máquinas auxiliares de apuestas, salas de bingo, así como cualquier tipo de juego permitido por la legisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 217, S 8, H SS 9883, I/A 17 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Capital Anterior: | 285.480,70 | Euros |
Disminución de capital | 76.052,06 | Euros |
Capital Actual: | 209.428,64 | Euros |
Porcentaje: | 26,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 125, S 8, H SS 9883, I/A 16 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-20