MARDEL OBRAS Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Cruz Roja, S/N
Código Postal 11407
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARDEL OBRAS Y SERVICIOS SL
CIF B11911104
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 12/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARDEL OBRAS Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARDEL OBRAS Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Maraver David | Liquidador | 07/05/2019 | 07/05/2019 |
Gonzalez Maraver David | Administrador Unico | 16/06/2017 | 07/05/2019 |
Maraver Delgado Jesus | Administrador Solidario | 15/04/2013 | 16/06/2017 |
Maraver Puerto Jesus | Administrador Solidario | 15/04/2013 | 16/06/2017 |
ACTOS BORME DE MARDEL OBRAS Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-11
- - Agencia de publicidad y artes gráficas, servicios de publicidad, relaciones públicas y similares, consultoría de marketing, contratación de medios de comunicación, diseño de páginas web, publicidad en medios y multimedia, impresión offset, taller de imprenta, litografía, encuadernación, serigrafía
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 38, S 8, H CA 44788, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2082 , F 37, S 8, H CA 44788, I/A 1 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-11