MARCONI ASESORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MARCONI ASESORES SL
CIF B82107384
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
VINCULACIONES DE MARCONI ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARCONI ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Truchuelo Cruz Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 18/06/2013 | 09/05/2023 |
Villanueva Oroquieta Enrique Carlos | Liquidador Mancomunado | 18/06/2013 | 09/05/2023 |
Truchuelo Cruz Francisco Javier | Administrador Solidario | 18/06/2013 | |
Villanueva Oroquieta Enrique Carlos | Administrador Solidario | 18/06/2013 |
ACTOS BORME DE MARCONI ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13456 , F 37, S 8, H M 218399, I/A 5 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13456 , F 36, S 8, H M 218399, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13456 , F 36, S 8, H M 218399, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13456 , F 36, S 8, H M 218399, I/A 4 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-28