MARCARAN 17 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Infante Don Fernando, 44
Código Postal 29200
Municipio Antequera
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARCARAN 17 SL
CIF B93541977
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/03/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROANSA SL
VINCULACIONES DE MARCARAN 17 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARCARAN 17 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arjona Sanchez Antonia | Apoderado | 28/08/2017 | 19/12/2023 |
Marquez Diaz Carlos | Administrador Unico | 20/04/2017 | 19/12/2023 |
Marquez Diaz Carlos | Liquidador | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
PROANSA SL | Socio Unico | 20/04/2017 | 19/12/2023 |
PROANSA SL | Socio único | 19/12/2023 |
ACTOS BORME DE MARCARAN 17 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 109, S 8, H MA139265, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 108, S 8, H MA139265, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 107, S 8, H MA139265, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 107, S 8, H MA139265, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Dirección:C/ INFANTE DON FERNANDO 44 - ENTREPLANTA C (ANTEQUERA)
Comienzo de operaciones:31/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Gestión, explotación y desarrollo de los negocios de cafetería, bar, discoteca, restaurante y cualquier otro negocio relacionado con la hostelería, la restauración y los puestos de comida.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612, L 4519, F 107, S 8, H MA139265, I/A 1 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29