MARCALE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social MARCALE SL
CIF B47281506
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gutierrez-cortines Corral Maria
VINCULACIONES DE MARCALE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARCALE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez-cortines Corral Maria | Socio Unico | 25/05/2011 | 23/05/2019 |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Administrador Unico | 25/05/2011 | 23/05/2019 |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Liquidador | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Presidente | 25/05/2011 | |
Gutierrez-cortines Corral Maria | Consejero | 25/05/2011 | |
Martin Calero Gutierrez Cortines Blanca | Consejero | 25/05/2011 | |
Martin-calero Muñoz Julio | Secretario | 25/05/2011 | |
Martin-calero Muñoz Julio | Consejero Delegado | 25/05/2011 | |
Martin-calero Muñoz Julio | Consejero | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE MARCALE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-47
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 176, S 8, H VA 855, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-47