MARCAL BARRERA FILLS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL JOAQUIM VAYREDA NAVE 7 POL.CAN RIBO
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social MARCAL BARRERA FILLS SL
CIF B62805726
Capital Social 114520.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
VINCULACIONES DE MARCAL BARRERA FILLS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARCAL BARRERA FILLS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallo Lopez Alfredo | Administrador Concursal | 22/04/2021 | 05/04/2022 |
Barrera Casals David | Administrador | 16/11/2021 | |
Barrera Casals Marcal | Administrador | 16/11/2021 |
ACTOS BORME DE MARCAL BARRERA FILLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 79, S 8, H B 243654, I/A 7 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1482/2020, AUTO FIRME DE FECHA 25/02/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 79, S 8, H B 243654, I/A 7 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 79, S 8, H B 243654, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1482/2020, AUTOS FIRMES DE FECHA 21/05/2021: APERTURA FASE DE LIQUIDACION, Y 13/07/2021, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 29/09/2021: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 79, S 8, H B 243654, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 79, S 8, H B 243654, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1482/2020, AUTO FIRME DE FECHA 27/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 78, S 8, H B 243654, I/A 5 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 78, S 8, H B 243654, I/A 5 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
- CL JOAQUIM VAYREDA NAVE 7 POL.CAN RIBO (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 78, S 8, H B 243654, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 78, S 8, H B 243654, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08