MARBESA 203 ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condes de San Isidro, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARBESA 203 ESTATE SL
CIF B93551711
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/05/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARBESA 203 ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBESA 203 ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tainton Jonathon-david- Charles | Administrador Unico | 12/03/2018 | 28/11/2022 |
Tainton Jonathon-david- Charles | Liquidador | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
Gutierrez Lopez Manuel | Administrador Unico | 09/06/2017 | 12/03/2018 |
ACTOS BORME DE MARBESA 203 ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-29
- AVDA CONDES DE SAN ISIDRO 12 1ª (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 24, S 8, H MA140079, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 23, S 8, H MA140079, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29
Dirección:CTRA NACIONAL 340 Km 175 Bl.E - OFICINA 45, CENTRO (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:26/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, enajenación, arrendamiento, administración, gestión, promoción, construcción, reforma, mantenimiento, reparaciones, por cuenta propia o ajena y explotación de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, así como su mantenimiento y conservación y la intermediación en dichas activ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5629, L 4536, F 23, S 8, H MA140079, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-29