MARBELLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Nacional 340, Km. 215,6
Código Postal 29639
Municipio Benalmádena
Provincia Málaga
Razón Social MARBELLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA
CIF A29278298
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARBELLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBELLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espildora Muñoz Francisco | Consejero | 05/01/2011 | 08/02/2016 |
Espildora Muñoz Francisco | Secretario | 18/07/2011 | 08/02/2016 |
Peñarroya Espildora Josefa | Presidente | 18/07/2011 | 08/02/2016 |
Peñarroya Espildora Josefa | Consejero | 18/07/2011 | 08/02/2016 |
Peñarroya Espildora Josefa | Liquidador | 08/02/2016 | 08/02/2016 |
Peñarroya Sanchez Cristobal | Consejero Delegado | 05/01/2011 | 08/02/2016 |
Peñarroya Sanchez Cristobal | Consejero | 05/01/2011 | 08/02/2016 |
Lopez Jaramillo Enrique | Secretario | 05/01/2011 | 18/07/2011 |
Lopez Jaramillo Enrique | Consejero | 05/01/2011 | 18/07/2011 |
Peñarroya Sanchez Cristobal | Presidente | 05/01/2011 | 18/07/2011 |
ACTOS BORME DE MARBELLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 53, S 8, H MA 8331, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 53, S 8, H MA 8331, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 53, S 8, H MA 8331, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 53, S 8, H MA 8331, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 52, S 8, H MA 8331, I/A 16 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 52, S 8, H MA 8331, I/A 16 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 52, S 8, H MA 8331, I/A 15 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 52, S 8, H MA 8331, I/A 15 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29